Pada awalnya, Unila berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu Jalan Hasanudin
Nomor 34; kompleks Jalan Jendral Suprapto Nomor 61 Tanjungkarang; dan
kompleks Jalan Sorong Cimeng, Telukbetung. Sejak Tahun 1973/1974 telah
dibuka kampus Unila di Gedongmeneng dan saat ini semua Fakultas sudah
berada di dalam kampus tersebut.
Antara tahun 1960 sampai 1965, Unila dipimpin oleh seorang
koordinator. Sejak tanggal 25 Desember 1965 sampai dengan 28 Mei 1973,
Unila dipimpin oleh satu presidium yang diketuai oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Provinsi Lampung. Sejak Mei 1973 sampai sekarang, Unila
dipimpin oleh seorang Rektor secara berurut adalah sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Ir. Hi. Sitanala Arsyad ( 1973-1981 )
2. Prof. Dr. R. Margono Slamet ( 1981-1990 )
3. Hi. Alhusniduki Hamim S.E., M.Sc. ( 1990-1998 )
4. Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc. ( 1998-2006)
5. Prof. Dr. Ir. Sugeng P Harianto, M.S. (2006-2015)
6. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. (2015-sekarang)
Usaha
untuk mendirikan perguruan tinggi di daerah Keresidenan Lampung timbul
dari dua panitia yang lahir tahun 1959, yaitu panitia pendirian dan
perluasan sekolah lanjutan (P3SL) di Tanjungkarang, yang diketuai oleh
Zainal Abidin Pagar Alam dan sekretarisnya Tjan Djiit Soe, serta Panitia
Persiapan Pembentukan Yayasan Perguruan Tinggi Lampung (P3YPTL) yang
dibentuk di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1959 dengan Ketua Nadirsjah
Zaini, M.A. dan Sekretaris Hilman Hadikusuma. Pada tanggal 19 Januari
1960 P3SL mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat Lampung
untuk mempersiapkan berdirinya suatu perguruan tinggi. Pada waktu itu
P3SL diubah namanya menjadi Panitia Pendirian Perluasan Sekolah Lanjutan
Dan Fakultas (P3SLF) dengan Ketua Zainal Abidin Pagar Alam dan
Sekretaris Tjan Djiit Soe.
Tanggal
19 Juli 1960 Sekretariat Fakultas Ekonomi Hukum Sosial (FEHS) Lampung
dibuka di aula gedung sekolah bekas Hak Haw di Jalan Hasanudin No.34
Teluk Betung oleh tiga mahasiswa yang mewakili P3SLF, yaitu Hilman
Hadikusuma, Alhusniduki Hamim, dan Abdoel Moeis Radja Hukum. Pada
tanggal 7 September 1960 setelah diadakan pertemuan antara P3SLF dan
P3YPTL, maka kedua panitia tersebut dilebur menjadi satu yayasan dengan
nama Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Lampung (YPPLT) dengan akte Wakil
Notaris M.M Efendi Nomor 24 tanggal 23 November 1960, yang bertugas
membina fakultas yang baru didirikan tersebut dan mengusahakan perubahan
statusnya menjadi negeri.
Berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Universitas Sriwijaya (dr.M.Isa) Nomor
D-40-7-61 tanggal 14 Februari 1961, terhitung tanggal 1 Februari 1961
ditetapkan Jurusan FEHS Lampung menjadi cabang Fakultas Hukum Unsri.
Pada tanggal 15 Februari 1961 Hi.Zainal Abidin Pagar Alam ditunjuk
sebagai anggota kurator Universitas Sriwijaya di wilayah Lampung atas
dasar surat Keputusan Presiden Unsri Nomor UP/031/C-1/1961. Mr. Hosein
Effendi mendapat kepercayaan untuk memimpin Fakultas Hukum dan Drs.
Moersalim diberi kepercayaan memimpin Fakultas Ekonomi.
Mr.Rusli
Dermawan diberi kepercayaan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan
pada Fakultas Hukum, dan Drs. P. Sitohang memimpin Fakultas Ekonomi
dengan Drs. Subki E. Harun sebagai Sekretaris Fakultas.
Dalam
rangka penyelesaian studi mahasiswa cabang Fakultas Hukum dan cabang
Fakultas Ekonomi Unsri tersebut, atas persetujuan Presiden Unsri, pada
tahun 1964 diadakan hubungan afiliasi dengan Universitas Indonesia di
Jakarta.
Harapan
masyarakat Lampung untuk memiliki sebuah universitas negeri yang
berdiri sendiri dapat terkabul. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya
surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP)
Nomor 195 Tahun 1965 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 23 September
1965 berdiri Universitas Lampung (Unila), yang saat itu memiliki dua
Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Hukum. Kusno Danupoyo yang pada saat
itu sebagai Gubernur/KDH Provinsi Lampung diangkat sebagai pejabat
Ketua Presedium Universitas Lampung.
Pada
tahun 1966 Kusno Danupoyo diganti kedudukannya oleh Gubernur yang
menggantikannya yaitu H. Zainal Abidin Pagar Alam. Kemudian dikukuhkan
melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966
Tentang Pendirian Universitas Lampung. |
Pembentukan
Fakultas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Presidium Unila Nomor
756/KPTS/1967 dan mulai berjalan sambil menunggu SK Pengukuhan dari
Mendikbud.
Pada
tahun 1968, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta Cabang
Tanjungkarang dengan keputusan Direktorat Jendral Perguruan Tinggi
Nomor 1 tahun 1968, diintegrasikan ke dalam Unila menjadi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Lampung semakin maju dan
berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pembentukan Fakultas
Teknik berdasarkan Surat Keputusan Presidium Unila Nomor
227/KPTS/Pres/1968 pada tanggal 5 Juli 1968. Namun karena adanya
berbagai kendala, fakultas ini tidak dapat melanjutkan keberadaannya dan
dengan Surat Keputusan Nomor 101/B-/11/72, Fakultas Tehnik tidak
menerima mahasiswa baru lagi dan sejumlah mahasiswa fakultas ini
disalurkan ke fakultas lainnya.
Fakultas
Pertanian resmi berdiri sejak tanggal 16 Maret 1973 yang dikukuhkan
dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
0206/01973.
Dengan
dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dibentuk lagi Panitia
Persiapan Pembukaan Fakultas Teknik Sipil pada tanggal 13 Januari 1978.
Pada
Tahun Akademik 1986/1987 dibuka Program Studi (PS) Sosiologi dan PS
Ilmu Pemerintahan di bawah naungan Fakultas Hukum. Untuk
mengoordinasikan pelaksanaan akademiknya, dibentuk Persiapan Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Persiapan FISIP).
Pada
Tahun Akademik 1989/1990 dibuka PS Biologi dan PS Kimia di bawah
naungan Fakultas Pertanian. Untuk mengoordinasikan pelaksanaan
akademiknya, dibentuk Persiapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (Persiapan FMIPA).
Fakultas
Nongelar Tehnologi statusnya diubah menjadi Fakultas Tehnik berdasarkan
Surat keputusan Rektor Unila Nomor 08/KPTS/R/1991 tanggal 6 Juli 1991
Bertambah
lagi fakultas baru di Unila, Persiapan FISIP resmi menjadi FISIP
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
0334/0/1995. Begitu juga dengan Persiapan FMIPA yang resmi menjadi FMIPA
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor
0334/0/1995.
Unila
mulai menyelenggarakan Program Pascasarjana yang dimulai oleh program
studi Magister Tehnologi Agroindustri dan Magister Hukum, diikuti oleh
Magister Manajemen dan Agronomi pada tahun 2000 dan Magister Tehnologi
Pendidikan pada tahun 2001.
Berdasarkan
SK Dikti Nomor 3195/D/I/2003 Unila mendapat izin menyelenggarakan
Program Pendidikan Dokter yang pada tahun ajaran 2002/2003 mulai
menerima mahasiswa baru.
Fakultas
Kedokteran Unila resmi disahkan sesuai dengan SK Menpan Nomor
8/439/M.PAN-RB/2/2011 tanggal 16 Februari 2011. Dengan demikian saat ini
Unila memiliki 8 fakultas yaitu : Fakultas Ekonomi (diintegrasikan
menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2011), Fakultas Hukum,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas
Tehnik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Kedokteran.
Sumber : www.unila.ac.id |
1 comment